Hanes ariannol THE BILLY GRAHAM EVANGELISTIC ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 233381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £533.40k | £4.75m | £2.48m | £3.26m | £7.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £485.16k | £4.35m | £2.59m | £2.81m | £7.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £249.34k | £29.76k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £340.56k | £279.23k | £443.65k | £279.16k | £360.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.40k | £3.91k | £1.49k | £8.43k | £7.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £187.30k | £2.31m | £1.13m | £1.76m | £1.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £140 | £260 | £16 | £57 | £2.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.16m | £906.65k | £1.21m | £5.13m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £121.79k | £63.09k | £219.92k | £54.44k | £93.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £367.53k | £4.14m | £2.34m | £2.60m | £7.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £117.63k | £213.96k | £253.89k | £215.44k | £235.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.00k | £4.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.