Hanes ariannol NOTTINGHAM ROMAN CATHOLIC DIOCESAN TRUST
Rhif yr elusen: 234064
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.37m | £10.29m | £10.92m | £9.85m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.11m | £8.19m | £9.02m | £9.35m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.30m | £8.53m | £7.95m | £7.50m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.03m | £972.00k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £464.77k | £371.00k | £535.00k | £677.00k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £725.90k | £772.00k | £860.00k | £640.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £877.48k | £613.00k | £538.00k | £67.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £822.68k | £733.00k | £1.50m | £592.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.03m | £7.80m | £8.62m | £8.97m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.85k | £50.00k | £50.00k | £50.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £274.00k | £37.00k | £60.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.01k | £10.00k | £15.00k | £23.00k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £713.78k | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.