Hanes ariannol THE GLOUCESTERSHIRE EVERYMAN THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 234229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.30m | £6.34m | £2.56m | £5.05m | £6.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.75m | £6.09m | £2.81m | £4.94m | £6.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £589.45k | £572.60k | £1.41m | £981.42k | £579.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £749.43k | £720.00k | £1.48m | £1.08m | £649.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £602.63k | £595.77k | £81.73k | £546.67k | £643.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.86m | £4.89m | £382.77k | £3.33m | £5.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.23k | £29.09k | £13.97k | £16.51k | £37.81k | |
|
Incwm - Arall | £64.08k | £101.10k | £595.75k | £69.72k | £147.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £40.00k | £15.00k | £11.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.25m | £5.56m | £2.48m | £4.44m | £6.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £494.19k | £533.84k | £330.79k | £502.02k | £597.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.74k | £31.72k | £28.31k | £31.24k | £66.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.