Hanes ariannol ECHOES OF SERVICE
Rhif yr elusen: 234556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.93m | £4.78m | £5.25m | £4.14m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.29m | £6.81m | £6.28m | £5.75m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.72m | £533.72k | £5.02m | £3.92m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £3.92m | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £976 | £26.96k | £53.51k | £60.94k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £198.98k | £271.16k | £174.78k | £160.92k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £12.50k | £28.32k | £5.64k | £2.27k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.35m | £533.72k | £1.50m | £698.81k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.26m | £5.79m | £6.24m | £5.71m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.68k | £50.78k | £38.86k | £38.91k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.85k | £40.49k | £21.83k | £20.79k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.83m | £1.90m | £2.04m | £1.53m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.68k | £50.78k | £38.86k | £38.91k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £969.81k | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.