Hanes ariannol STEWARDS COMPANY LTD
Rhif yr elusen: 234558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.39m | £3.99m | £3.03m | £3.65m | £3.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.96m | £7.09m | £6.47m | £6.14m | £6.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £250.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.16k | £25.82k | £15.31k | £8.00k | £15.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.26m | £3.97m | £3.00m | £3.58m | £3.51m | |
|
Incwm - Arall | £111.62k | £529 | £13.93k | £61.94k | £17.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.72m | £6.79m | £6.15m | £5.84m | £6.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £244.08k | £305.05k | £313.33k | £302.86k | £364.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £69.51k | £67.40k | £61.21k | £67.89k | £71.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.27m | £6.32m | £5.79m | £5.34m | £5.66m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £244.08k | £305.05k | £313.33k | £302.86k | £364.76k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.