ymddiriedolwyr YESHURUN HEBREW CONGREGATION
Rhif yr elusen: 236420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Cohen | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|||||
Flor Siperstein | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Irvine Piczenick | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Malcolm Joels | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Dr Walter Braude | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
David Stonefield | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Amanda Dee | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Gail Taylor | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
David Verber | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Simon Lipshaw | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.