Hanes ariannol NETHERHALL EDUCATIONAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 236586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.86m | £3.15m | £3.22m | £3.01m | £2.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.96m | £3.83m | £2.82m | £2.77m | £2.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.50m | £1.25m | £1.35m | £1.24m | £1.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.06m | £644.70k | £520.60k | £834.26k | £901.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.22m | £1.14m | £1.08m | £407.99k | £677.26k | |
|
Incwm - Arall | £128.75k | £119.79k | £274.85k | £526.34k | £162.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.52m | £3.41m | £2.37m | £2.50m | £2.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £441.13k | £422.41k | £442.46k | £274.26k | £159.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £38.35k | £35.41k | £23.35k | £32.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £96.30k | £0 | £5.51k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.