Hanes ariannol THE CHURCH OF ENGLAND PENSIONS BOARD
Rhif yr elusen: 236627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.94m | £35.12m | £29.08m | £29.07m | £31.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.77m | £31.11m | £29.68m | £30.24m | £34.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.25m | £10.88m | £6.17m | £6.13m | £6.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.82m | £20.51m | £21.04m | £20.44m | £22.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.88m | £1.62m | £1.39m | £1.66m | £1.61m | |
|
Incwm - Arall | £2.99m | £2.12m | £479.00k | £844.00k | £1.52m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £299.00k | £5.65m | £785.00k | £597.00k | £739.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £29.76m | £31.08m | £29.63m | £30.18m | £34.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.00k | £23.00k | £49.00k | £68.00k | £81.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £135.00k | £125.00k | £121.00k | £112.00k | £118.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.00k | £0 | £49 | £67.00k | £81.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.