ymddiriedolwyr MATTHEW SMITH'S ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 236658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR CHRISTOPHER CHARLTON OBE | Cadeirydd |
|
||||||
John Christopher Porter | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
George Jones | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|||||
Margaret Hinchcliffe | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Katie Harris | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|||||
Richard Watson | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|||||
Frank Flegg | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|||||
Paul Hodgson | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|||||
Tim Gully | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
BERNARD HOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev ANNE STRATTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.