ymddiriedolwyr WEC INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 237005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Mary Davey | Cadeirydd | 31 October 2017 |
|
|||||||
DAVID MEADER | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|||||||
ELIZABETH ANNE FRANCIS | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER LINDSAY SIMPSON | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|||||||
Patrice Jean-Marie Amboule | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|||||||
ANDREW LEONARD BERRY | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|||||||
HENRIETTA LOUISE COZENS | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|||||||
Andrew Paul Cousins | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|||||||
NEIL WARDROPE | Ymddiriedolwr | 08 June 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.