ymddiriedolwyr THE COUNCIL OF CHRISTIANS AND JEWS
Rhif yr elusen: 238005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Tobin | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||||
Dr Susan Siegel | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||||
Elliot Michael Steinberg | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||||
Sue Nyman | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||||
Bishop Sarah Bullock | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||||
Tom Daniel | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||||
Sr Teresa Brittain | Ymddiriedolwr | 17 December 2018 |
|
|
||||||
Duncan Irvine | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|||||||
Patrick Moriarty | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|||||||
Lord Michael Farmer | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.