ymddiriedolwyr THE ALMSHOUSES OR HOSPITAL OF MISS ANN BEARPACKER
Rhif yr elusen: 238708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lesley Gillian Hewish | Cadeirydd | 07 July 2022 |
|
|||||||||||||||
Robert Bernays | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||||||||||||
Alan Frederick Bell | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||||||||||||
Dorothy Christine Moss | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
||||||||||||||
GLEN RICHARD REGINALD WEDLAKE | Ymddiriedolwr | 18 July 2011 |
|
|
||||||||||||||
SHARON DOVE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.