Hanes ariannol WELLBEING OF WOMEN
Rhif yr elusen: 239281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.90m | £1.34m | £2.25m | £2.57m | £2.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.23m | £1.81m | £1.69m | £2.52m | £2.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £178.29k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £194.47k | N/A | £362.34k | £544.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.52m | £858.81k | £1.82m | £1.16m | £1.35m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £281.67k | £157.57k | £315.04k | £376.57k | £320.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £237.65k | £40.80k | £955.61k | £1.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £93.45k | £82.37k | £64.39k | £85.38k | £107.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £43.20k | £0 | £726 | £1.26k | £7.59k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.49m | £1.22m | £1.13m | £1.93m | £2.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £736.40k | £590.40k | £553.87k | £582.45k | £591.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £152.48k | £123.01k | £148.96k | £107.25k | £109.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.12m | £888.83k | £674.09k | £1.11m | £832.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.47k | £19.52k | £21.64k | £21.64k | £21.45k | |
|
Gwariant - Arall | £5.10k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.