Hanes ariannol MALVERN THEATRES TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 241433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.78m | £6.22m | £2.13m | £4.25m | £5.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.78m | £5.87m | £1.71m | £4.28m | £5.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £117.80k | £117.80k | £1.49m | £507.84k | £117.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £389.54k | £540.87k | £1.96m | £822.88k | £578.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £534.69k | £383.57k | £64.41k | £134.35k | £171.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.81m | £5.25m | £70.53k | £3.25m | £4.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.75k | £41.55k | £38.60k | £43.22k | £22.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £185.47k | £11.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.53m | £5.60m | £1.60m | £4.11m | £5.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £249.94k | £268.11k | £111.27k | £173.46k | £175.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.14k | £14.25k | £11.75k | £14.25k | £14.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.