Hanes ariannol ST GEORGE'S HOSPITAL CHARITY AND RELATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 241527
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £1.38m | £1.63m | £3.51m | £2.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.39m | £1.49m | £1.71m | £2.62m | £4.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | £918.19k | £786.00k | £2.95m | £1.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.46k | £13.83k | £21.00k | £31.00k | £46.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.56k | £0 | £48.00k | £50.00k | £237.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £501.79k | £450.65k | £464.00k | £421.00k | £441.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.29m | £51.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £244.24k | £26.07k | £314.00k | £1.83m | £650.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.14m | £1.22m | £1.71m | £2.18m | £4.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £593.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.02k | £19.80k | £29.00k | £29.00k | £14.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £976.34k | £0 | £1.20m | £3.71m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £48.27k | £43.17k | £52.00k | £53.00k | £58.38k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.