Hanes ariannol WYMONDHAM FUEL ALLOTMENTS CHARITY
Rhif yr elusen: 241765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.39k | £5.17k | £4.33k | £10.68k | £18.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.71k | £3.18k | £2.70k | £9.18k | £17.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.