ymddiriedolwyr MOTHERS UNION (DIOCESE OF DERBY BRANCH)
Rhif yr elusen: 242671
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily May Brailsford | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
DENISE TOMLINSON | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Nicole Ball | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Carol Joy Johnston | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Wendy Fitch | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Alison Orchard | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Sheila Porter | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Sandra Betty Westerman | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Sheila Elizabeth Randall | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Christine Elizabeth McMullen | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
BERYL MURDY | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Janet Bradshaw Mrs | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.