ymddiriedolwyr HIGHWAY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 244075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy John Boaden | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|||||
Timothy John Boaden Mr | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Norman | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
IRENE MCKAY | Ymddiriedolwr | 30 August 2019 |
|
|||||
HEATHER GWYNETH CAMERON | Ymddiriedolwr | 22 August 2019 |
|
|
||||
Ruth Marion Briddock | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
David Wisdish | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
REV David J Crouchley | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
COLIN PETER RAWLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.