Hanes ariannol THE EARLEY CHARITY
Rhif yr elusen: 244823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £950.47k | £1.75m | £262.27k | £283.18k | £247.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82m | £1.25m | £755.16k | £1.93m | -£542.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £630.70k | £13.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £319.76k | £346.55k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.39m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.77m | £1.20m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.46k | £47.10k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.19k | £17.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £345.27k | £952.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £45.46k | £47.10k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.