ymddiriedolwyr THE ST GEORGE'S CHAPEL (LONDON AIRPORT) FUND
Rhif yr elusen: 245219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Rochester | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|||||
Michael David Lindsay | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Andrew David Thompson | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Venerable Catherine Ruth Pickford | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
John Penty | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|||||
REVEREND CANON PASCHAL FRANCIS PATRICK TYNAN RYAN | Ymddiriedolwr | 28 October 2014 |
|
|||||
Major Stephen Perkins | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
||||
REV'D MONSIGNOR JIM CURRY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.