Hanes ariannol THE EXMOOR SOCIETY
Rhif yr elusen: 245761
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2011 | 31/05/2012 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.70k | £79.49k | £54.09k | £78.19k | £88.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.56k | £58.38k | £59.01k | £65.83k | £83.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.