Hanes ariannol LLANGORSE PUBLIC INSTITUTE
Rhif yr elusen: 247177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (100 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.80k | £21.20k | £24.93k | £19.18k | £18.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.09k | £9.48k | £13.66k | £21.16k | £32.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.08k | N/A | £21.30k | N/A | £4.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.