Hanes ariannol UNION OF WELSH INDEPENDENTS INCORPORATED
Rhif yr elusen: 248076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £527.22k | £539.72k | £373.87k | £622.70k | £3.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £638.04k | £538.40k | £487.39k | £664.27k | £514.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £194.31k | £195.90k | N/A | £329.59k | £3.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.09k | £12.94k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.48k | £29.09k | N/A | £16.42k | £16.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £284.87k | £301.80k | N/A | £276.69k | £322.94k | |
|
Incwm - Arall | £14.48k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £41.82k | £72.55k | N/A | £211.49k | £10.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £638.04k | £538.40k | N/A | £664.27k | £514.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.70k | £15.55k | N/A | £14.02k | £19.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £37.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.