ymddiriedolwyr UNION OF WELSH INDEPENDENTS INCORPORATED
Rhif yr elusen: 248076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Owain Idwal Davies | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|||||
Dr Thomas Hefin Jones | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|||||
Anna Vivian Jones | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
GETHIN TOBIAS THOMAS | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|||||
Gareth Ifan Richards | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Geraint Eirian Rees | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Rev Euron Hughes | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Sian Meinir | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|
||||
Bethan Davies Jones | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|
||||
Parchedig Owain Llyr Evans | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Emlyn Davies | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
PARCHG BETI-WYN JAMES | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|
||||
Dafydd Owen Roberts | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
Parchg Thomas Jeffrey Williams | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Parchg Jill-Hailey Skeel Harries | Ymddiriedolwr | 02 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.