Hanes ariannol JOINT COUNCIL, CHAPEL OF UNITY, COVENTRY CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 248422
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.21k | £26.19k | £8.49k | £3.87k | £17.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.82k | £41.06k | £5.17k | £5.77k | £4.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.