Dogfen lywodraethu DEVON CATTLE BREEDERS' SOCIETY
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/03/1884 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/01/1925 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/12/1928 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/04/1933 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/03/1951 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/05/1951 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/02/1954 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/09/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24/07/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/04/2012
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN THE PURITY AND IMPROVE THE BREED OF DEVON CATTLE WITHIN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND IRELAND.
Maes buddion
NATIONAL
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.