Dogfen lywodraethu ST EDMUNDSBURY AND IPSWICH DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 248919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16/02/1916 AS AMENDED 15/12/1921, 7/10/1948, 19/02/1985 23RD SEPTEMBER 1994 AND 13TH MAY 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST THE WORK AND PURPOSE OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE DIOCESE OF ST EDMUNDSBURY AND IPSWICH. (FOR DETAILS SEE MEMORANDUM OF ASSOCIATION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DIOCESE OF ST EDMUNDSBURY AND IPSWICH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.