Hanes ariannol THE NATIONAL FEDERATION OF MUSIC SOCIETIES
Rhif yr elusen: 249219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £643.79k | £730.05k | £759.40k | £721.31k | £702.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £669.70k | £729.61k | £766.51k | £761.17k | £770.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £54.24k | £59.28k | £134.63k | £6.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £461.98k | £121.97k | £140.88k | £165.62k | £113.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.28k | £64.53k | £46.18k | £29.33k | £39.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £118.52k | £531.80k | £565.03k | £518.98k | £535.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.01k | £11.75k | £7.31k | £7.38k | £14.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.57k | £97 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £644.08k | £720.28k | £753.75k | £747.42k | £754.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.62k | £9.32k | £12.76k | £13.74k | £16.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.41k | £9.96k | £7.77k | £6.97k | £7.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.70k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.