Dogfen lywodraethu THE NATIONAL FEDERATION OF MUSIC SOCIETIES
Rhif yr elusen: 249219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27TH DECEMBER 1935 AS AMENDED TO 29TH APRIL 1967 AND 8 SEPTEMBER 2007 as amended on 01 Mar 2014 as amended on 18 Dec 2020 as amended on 07 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION BY PROMOTING THE ART AND PRACTICE AND PUBLIC PERFORMANCE OF MUSIC THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM AND OTHER COUNTRIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.