ymddiriedolwyr CHURCH SOCIETY
Rhif yr elusen: 249574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Edward John Gerald Keene | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|||||||||||||||
Rev Corinne Jayne Brixton | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||||||||||||
Rev Michael Hayden | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||||||
Rev Martin Davy | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||||||||||
Rev JASON DAVID WARD | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|||||||||||||||
Rev Andrew Paul John Towner | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|||||||||||||||
Rebecca Claire Hunt | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|||||||||||||||
Rev Dr Robert Speight Munro | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|||||||||||||||
Rev James Thomas HUGHES | Ymddiriedolwr | 13 May 2017 |
|
|||||||||||||||
Amanda Robbie | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|
||||||||||||||
Rev CHRISTOPHER RICHARD HARGAVE KILGOUR | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
||||||||||||||
Rev PAUL TREVOR DARLINGTON | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.