Hanes ariannol CECIL PILKINGTON CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 249997
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/10/2018 | 05/10/2019 | 05/10/2020 | 05/10/2021 | 05/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.03k | £341.39k | £325.56k | £437.95k | £466.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £264.25k | £431.13k | £413.90k | £561.44k | £642.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.