Hanes ariannol CITY OF EXETER YMCA COMMUNITY PROJECTS
Rhif yr elusen: 250197
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £173.56k | £248.06k | £260.47k | £331.14k | £350.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £211.12k | £251.62k | £289.45k | £296.64k | £334.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £26.26k | £35.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | £10.85k | £6.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.