Dogfen lywodraethu HOLMESFIELD CHAPEL LANDS
Rhif yr elusen: 251288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
INDENTURES DATED 4TH JUNE 1581, 15TH FEBRUARY 1582 AND 8TH FEBRUARY 1597 AND SCHEMESOF 12TH AUGUST 1890 (U .V.66 PP.278/83) AND 17 MAY 1971
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO AND FOR THE NECESSARY MAINTENANCE AND REPARATION OF THE CHAPEL AND FOR THE FINDING OF A CURATE OR MINISTER TO SERVE THE CURE OR SAY SERVICE THERE ACCORDING TO THE TRUE MEANING THEREOF.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF HOLMESFIELD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.