ymddiriedolwyr CHURCH LANDS
Rhif yr elusen: 251584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew George Aldridge Hillman | Cadeirydd | 03 March 2014 |
|
|||||
Dr Christopher Mark Danson | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Paul Anthony Cooper | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Steve Rogers | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||
Hilary Cox | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|||||
JANE FLOWER | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||
PETER JOHN OWEN | Ymddiriedolwr | 07 February 2001 |
|
|
||||
CHRIS CURLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.