Hanes ariannol HEYWOOD EVANGELICAL CHURCH (INDEPENDENT)
Rhif yr elusen: 251710
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.69k | £6.39k | £5.61k | £179.94k | £5.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.77k | £7.74k | £6.07k | £7.32k | £7.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.