Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau FISH EXIBITION
Rhif yr elusen: 310016-2
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 1887 AS ALTERED BY SCHEMES DATED 19TH DECEMBER 1893, 1ST JULY 1924, 10TH DECEMBER 1929, 27TH SEPTEMBER 1948 AND 24TH APRIL 1956
Gwrthrychau elusennol
MAINTAINING EXHIBITIONS FOR PROFICIENCY IN THE STUDY OF CLASSICS AND DIVINITY AT THE SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 01 Ionawr 1961: Cofrestrwyd
- 08 Medi 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.