ymddiriedolwyr THE HULL AND EAST RIDING CARDIAC TRUST FUND
Rhif yr elusen: 252918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN CAPLIN | Cadeirydd | 07 August 2013 |
|
|
||||
Steven Griffin | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||
Dr Jane Caldwell | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
||||
Dr RUPAL PATEL | Ymddiriedolwr | 05 June 2014 |
|
|
||||
DAVID HAIRE | Ymddiriedolwr | 04 September 2011 |
|
|||||
PROF N D STAFFORD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KEVIN SIMON WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr STEPHEN GREEP | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.