ymddiriedolwyr TOWN LAND
Rhif yr elusen: 254081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Whiting | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
||||||
Christine Davey | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||||
Cllr James Higginbotham | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||||
Councillor Brenda Eastwood | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|||||||
William Ward | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||||
Cllr Robert Frost | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|||||||
IAN SYKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOAN ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.