ymddiriedolwyr THE STONYHURST PILGRIMAGE TRUST
Rhif yr elusen: 254388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr NUALA BRIGID MARY MORTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
HENNY HOLT | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
STEFANO BRAGAGNINI | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Anthony Jarratt | Ymddiriedolwr | 10 May 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPHER PAGE | Ymddiriedolwr | 23 November 2013 |
|
|||||
JANE CHITNIS | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
|
||||
MICHAEL HARGREAVES | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
Rev NICHOLAS KING | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
RICHARD BRUMBY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL JOSEPH CLEARY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARK JOSEPH BELDERBOS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.