Hanes ariannol SINFONIETTA PRODUCTIONS LIMITED
Rhif yr elusen: 255095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.41m | £1.50m | £1.23m | £1.00m | £1.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.37m | £1.22m | £964.76k | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.00k | £12.99k | £14.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £499.56k | £499.57k | £543.84k | £631.42k | £516.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £963.51k | £905.20k | £816.42k | £893.15k | £839.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £324.29k | £529.93k | £302.14k | £84.15k | £297.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £282 | £418 | £261 | £11 | £98 | |
|
Incwm - Arall | £120.87k | £62.28k | £106.38k | £23.11k | £127.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £1.26m | £1.11m | £881.77k | £1.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £108.94k | £110.72k | £108.79k | £82.99k | £59.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.47k | £34.10k | £34.96k | £41.66k | £42.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.