Hanes ariannol BAINTON POOR'S ESTATE
Rhif yr elusen: 256238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.01k | £14.02k | £108.70k | £11.07k | £4.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75k | £5.31k | £105.09k | £19.12k | £4.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.19k | £2.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.