ymddiriedolwyr CHURCHES' LEGISLATION ADVISORY SERVICE (CLAS)
Rhif yr elusen: 256303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Mary Anderton BA Hons | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||||
Rev Stephen Wright | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||||
Memuna Levan-Harris | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||||
Mary Macleod | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||||
Rev Paul Rochester | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||||
Caroline Jane Louise Sanderson | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|||||||
RICHARD CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.