Hanes ariannol THE FISHERIES SOCIETY OF THE BRITISH ISLES
Rhif yr elusen: 256475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £493.02k | £656.02k | £600.33k | £521.52k | £568.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £387.68k | £433.37k | £364.73k | £525.29k | £506.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £590.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £10.72k | £552.91k | £468.00k | £507.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £55.30k | £47.42k | £53.52k | £61.13k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £373.56k | £298.61k | £429.61k | £467.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £38.10k | £38.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.11k | £22.27k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £298.23k | £11.31k | £80.31k | £101.59k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £38.10k | £38.86k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £59.81k | £66.13k | £57.58k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.