Dogfen lywodraethu THE FISHERIES SOCIETY OF THE BRITISH ISLES
Rhif yr elusen: 256475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AND REGULATIONS AS AMENDED 28 FEBRUARY 2008, 7 JANUARY 2009 AND 16 AUGUST 2010 AS AMENDED ON 05 JUL 2017 as amended on 11 Jul 2018 as amended on 29 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE, PROMOTE AND SUPPORT ALL BRANCHES OF FISH BIOLOGY AND FISHERIES SCIENCE AND CONSERVATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.