ymddiriedolwyr THE FISHERIES SOCIETY OF THE BRITISH ISLES
Rhif yr elusen: 256475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Faye Helen Moyes | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Dr David John McKenzie | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Ada Fontrondona-Eslava | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Professor Colin William Bean | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Dr Constantino Macias Garcia | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Dr Catherine Christine Hayden Gutmann Roberts | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Dr Dorte Bekkevold | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Professor Holly Shiels | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|||||
Dr Brian Hayden | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr Ian McCarthy | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
DR CATHERINE TARA MARSHALL | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr Domino Joyce | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr James Fergus Turnbull | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Professor Anne Magurran | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Dr Andy David Nunn | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Dr Rita Castilho | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Dr Nigel James Milner | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|||||
Dr Sophy Phillips | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Dr Colin Ean Adams | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Dr Ian James Winfield | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.