ymddiriedolwyr WOKINGHAM FREE CHURCH BURIAL GROUND
Rhif yr elusen: 257086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev NICHOLAS JOHN VIVIAN HUDSON | Cadeirydd | 19 October 2012 |
|
|||||
Timothy James Jinkerson | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|||||
Susan Anne Chapman | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|||||
Christine Elizabeth Rooke-Matthews | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|||||
ANTHONY JOHN BRIGGS | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
HELEN CRAIG | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Rev CATHERINE MARY BOWSTEAD | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
ANDREW WILLIAM HONEYMAN | Ymddiriedolwr | 08 May 2014 |
|
|
||||
DOROTHY ADAMS | Ymddiriedolwr | 22 April 2011 |
|
|
||||
JOHN EDWARD NASH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.