Dogfen lywodraethu HARLOW CHORUS
Rhif yr elusen: 257201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16/05/1977 AS AMENDED ON 23/09/1982 AS AMENDED ON 30/10/2000 AS AMENDED ON 19/11/2012 AS AMENDED ON 17/11/2014 AS AMENDED ON 21 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER THE PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF CHORAL MUSIC BY PUBLICLY PERFORMING SUCH MUSIC TO THE HIGHEST POSSIBLE MUSICAL STANDARDS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HARLOW AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.