ymddiriedolwyr HARLOW CHORUS
Rhif yr elusen: 257201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Jean Davis | Cadeirydd | 13 January 2020 |
|
|||||
David Marshall | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Julia Pickergill | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Patridge | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Dr Ruth Mary Leigh Warren | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
JOHN RICHARD LORD | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|||||
David Colin Bromage | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
John Roger Paternoster | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.