Hanes ariannol FEBA RADIO
Rhif yr elusen: 257343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.73m | £1.41m | £1.48m | £1.53m | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.10m | £1.10m | £1.33m | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.72m | £1.41m | £1.48m | £1.52m | £1.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.87k | £4.69k | £929 | £2.46k | £52.48k | |
|
Incwm - Arall | £4.96k | £416 | £2.73k | £52 | £340.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £542.26k | £360.00k | £328.56k | £332.53k | £634.26k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £884.27k | £937.23k | £919.23k | £1.15m | £1.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £131.70k | £159.46k | £185.22k | £180.09k | £190.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.22k | £8.47k | £19.87k | £20.79k | £22.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £616.80k | £767.50k | £742.96k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.