ymddiriedolwyr CHURCH ESTATE
Rhif yr elusen: 258275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart James Bourne | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Richard Laugharne Davies | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
LINDA JOYCE RANDALL | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|||||
Davina Ann O'Brien | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|||||
Lorna Rosemary Dyer | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|||||
Rev Nathan Ward | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|||||
JANET RACHEL GARNONS-WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 31 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.